布料的种类有哪些?布料种类介绍
布料的种类有很多,布料的特点不同,应用领域也会不同。那么,布料的种类有哪些呢?今天就跟着小编来了解下布料种类。 布料的种类介...
扫一扫用手机浏览
黄勤简历
现任成都住房公积金管理中心党组书记、主任
1981.09-1984.07 温江师专中文系学习;
1984.07-1985.08 彭州市通济区公所工作;
1985.08-1988.07 彭州市团委副书记;
1988.07-1993.07 彭州市团委书记;
1993.03-1997.01 共 青 团 成 都 市 委 青 农 部、组 织 部 部 长(其间: 1992.09-1994.12参 加 四 川 省 委 党 校 经 济 管 理 专 业 函 授 学 习);
1997.01-1999.06 成都市委组织部研究室主任;
1999.06-2002.12 金堂县委常委、宣传部长(其间: 1999.09-2001.07在电子科技大学管理科学与工程学科专业研究生课程进修班学习);
2002.12-2003.12 成都市龙泉驿区委常委、组织部长;
2003.12-2007.11 成都市青羊区委常委、组织部长;
2007.11-2008.03 成都市青羊区委副书记、组织部长;
2008.03-2009.02 成都市青羊区委副书记;
2009.02-2013.02 成都传媒集团党委副书记、经营管理委员会总经理;
2013.02-2015.01 市广新局局长、党组书记,市版权局局长;
2015.01-2015.08 成都市委宣传部副部长(保留成都市正局级);
2015.08至今 成都住房公积金管理中心主任、党组书记。
杨平简历
现任成都住房公积金管理中心党组成员、副主任
1981.01-1984.01 武警四川总队某支队二中队 战士
1984.01-1986.01 武警四川总队某支队三中队 排长
1986.01-1991.08 武警四川总队某支队六中队 副指导员
1991.08-1992.04 武警四川总队某支队七中队 指导员
1992.04-1992.12 成都市公安局警卫处正连职参谋
1992.12-1995.01 成都市公安局警卫处副营职参谋
1995.01-1996.09 成都市公安局警卫处正营职参谋
1996.09-1999.07 成都市公安局警卫处正营职主任
1999.07-2002.03 四川省公安厅警卫局办公室副团职副主任
2002.03-2003.10 四川省公安厅警卫局办公室正团职副主任
2003.10-2004.10 市房委办(公积金中心)副主任(正处级)
2004.10-2005.10 成都市住房公积金管理中心副主任(正处级)
2005.10-2008.12 成都住房公积金管理中心 委贷处处长
2008.12-2013.08 成都住房公积金管理中心 机关党委副书记
2013.08-2016.02 成都住房公积金管理中心 党组成员、机关党委书记
2016.02至今 成都住房公积金管理中心 党组成员、副主任
何林简历
现任成都住房公积金管理中心党组成员、副主任
1994.09-1998.07 厦门大学中文系汉语言文学专业本科学习
1998.08-1999.08 警钟长鸣报社编辑
1999.08-2001.06 成都市商业银行航空港支行
2001.06-2003.01 成都市商业银行航空港支行办公室副主任(其间:2002.10-2003.01 借调总行董事会办公室工作)
2003.01-2005.06 成都市商业银行董事会办公室(2001.09-2003.09四川大学经济学院金融学专业研究生课程进修班学习)
2005.06-2006.08 成都市商业银行董事会办公室副主任
2006.08-2006.09 成都银行董事会办公室主任
2006.09-2010.08 成都银行董事会秘书、董事会办公室主任
2010.08-2015.06 成都银行董事会秘书、机关第一党支部书记、董事会办公室主任 (2008.12-2011.01西南财经大学高级管理人员工商管理硕士学习)
2015.06-2015.07 成都银行董事会秘书、长顺支行党支部书记、行长
2015.07-2018.03 成都银行长顺支行党支部书记、行长(2013.01-2016.05任江苏宝应锦程村镇银行股份有限公司董事;2014.05-2016.02任四川锦程消费金融有限责任公司董事)
2018.03-2018.10 成都银行长顺支行党支部书记、行长,上海市黄浦区金融服务办公室副主任(挂职)
2018.10-2019.02 成都银行长顺支行党支部书记、行长(抽调总行专职负责战略规划工作)
2019.02至今 成都住房公积金管理中心副主任、党组成员
王雪梅简历
现任成都住房公积金管理中心党组成员、机关党委书记
1985.09-1988.07 成都大学电气工程系微机应用专业学习
1988.07-1990.02 成都无线电一厂
1990.02-1993.04 成都市人事局计划考试录用处科员
1993.04-1997.05 成都市人事局计划考试录用处副主任科员
1997.05-2001.08 成都市人事局计划考试录用处主任科员
2001.08-2005.10 成都市人事局公务员管理处副处长
2005.10-2011.05 成都市事业单位登记管理局局长
2011.05-2016.02 成都市委机构编制委员会办公室事业编制处处长、成都市事业单位登记管理局局长
2016.02至今 成都住房公积金管理中心机关党委书记、党组成员
卓清林简历
现任成都住房公积金管理中心总经济师
1981.09-1985.07 西南政法学院法律专业学习;
1985.07-1990.11 四川省成都市中级人民法院工作,其间: 1985.08任书记员, 1988.03任助理审判员, 1988.11任副主任科员;
1990.11-1991.12 成都蜀都大厦股份有限公司法律顾问室工作;
1991.12-2004.06 成都市住房制度改革办公室工作,曾任计划科副科长、委贷科副科长(其间: 2001年9月-2003年7月在电子科技大学MBA研究生班进修);
2004.06-2005.11 成都住房公积金管理中心委贷科临时负责人(主持工作);
2005.11-2008.10 成都住房公积金管理中心稽核处副处长;
2008.10-2011.03 成都住房公积金管理中心龙泉管理部副主任(主持工作);
2011.03-2012.03 成都住房公积金管理中心委贷处副处长(主持工作);
2012.03-2013.10 成都住房公积金管理中心稽核处副处长(主持工作);
2013.10-2016.09 成都住房公积金管理中心稽核处处长;
2016.09-2018.12 成都住房公积金管理中心稽核审计部部长;
2018.12至今 成都住房公积金管理中心总经济师。
本文转载自互联网,如有侵权,联系删除